|
84385134 |
欽瑞工業股份有限公司 |
嘉義市興安里興安街235巷12號 |
120.44889000293 |
23.460720000961 |
2016/09/06 |
2016/8/3 |
董監事成員 周秋松 的 出資額 由 470000 變成 270000;董監事成員 簡美珍 的 出資額 由 30000 變成 130000 |
|
84386393 |
前昌企業有限公司 |
花蓮縣花蓮市國魂里中山路471號1樓 |
121.60388713516 |
23.983720006514 |
2016/09/07 |
2016/8/26 |
公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 余根亮 變成;董監事 余根亮 被解職;停業日期(起) 由 null 變成 2014/12/19;停業日期(迄) 由 null 變成 2015/12/18 |
|
84388580 |
建易電機廠有限公司 |
臺中市潭子區潭陽里潭興路二段36巷37號 |
120.71454390223 |
24.206116773104 |
2016/09/06 |
2016/8/17 |
公司所在地 由 臺中市潭子區潭興路二段三六巷三七號 變成 臺中市潭子區潭陽里潭興路二段36巷37號 |
|
84391754 |
琨裕機械有限公司 |
臺南市永康區鹽洲里國聖街239號 |
120.22782892455 |
23.035959722917 |
2016/09/06 |
2016/8/4 |
公司所在地 由 臺南市永康區鹽洲里二四鄰國聖街二三九號 變成 臺南市永康區鹽洲里國聖街239號 |
|
84394252 |
佑庭工程有限公司 |
新北市土城區學成路86巷9號1樓 |
121.4509466542 |
24.989128380236 |
2016/09/07 |
2016/8/17 |
公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 蔡瑪莉 變成;董監事 蔡瑪莉 被解職;停業日期(起) 由 2012/7/18 變成 2016/7/25;停業日期(迄) 由 2013/7/17 變成 2017/7/24;停業核准(備)機關 由 變成 財政部北區國稅局板橋分局 |
|
84395148 |
銘鑫印刷股份有限公司 |
新北市中和區中山路2段327巷11弄5號1樓 |
121.49397460958 |
25.000754763482 |
2016/09/06 |
2016/8/5 |
代表人姓名 由 張鍚家 變成 張錫家;董監事 張鍚家 被解職;董監事成員新增 董事長 張錫家 |
|
84396420 |
吉順興工程有限公司 |
新北市永和區中和路335巷18弄10號1樓 |
121.50778859574 |
25.000293605586 |
2016/09/06 |
2016/8/12 |
公司所在地 由 新北市永和區中和路三三五巷一八弄一○號一樓 變成 新北市永和區中和路335巷18弄10號1樓;營業項目減少 3﹒甲級自來水管承裝業務及有關自來水管材料買賣批發業務。;董監事成員 林進吉 的 出資額 由 9600000 變成 10000000 |
|
84398187 |
晉隆發企業有限公司 |
高雄市鳳山區鳳仁路93之10號 |
120.37217231601 |
22.640264332937 |
2016/09/06 |
2016/8/2 |
公司所在地 由 高雄市鳳山區鳳仁路九三之一○號 變成 高雄市鳳山區鳳仁路93之10號;董監事成員 張清淵 的 職稱 由 董事長 變成 董事 |
|
84399101 |
勁昌實業有限公司 |
新北市汐止區康寧街536號 |
121.63479175206 |
25.069161865015 |
2016/09/07 |
2016/8/31 |
董監事成員 黃義明 的 出資額 由 2887500 變成 888800 |
|
84399812 |
家莉國際有限公司 |
臺中市西屯區港尾里中康一街14巷7號1樓 |
120.65924639169 |
24.197063430884 |
2016/09/20 |
2016/9/9 |
代表人姓名 由 馬小屏 變成 蔡家莉;董監事 馬小屏 被解職;董監事成員新增 董事 蔡家莉 |
|
84400178 |
星都企業有限公司 |
桃園市龜山區復興二路6號1樓 |
121.37117502651 |
25.053350845737 |
2016/09/06 |
2016/8/9 |
公司所在地 由 桃園縣龜山鄉復興二路6號1樓 變成 桃園市龜山區復興二路6號1樓 |
|
84407313 |
藝霖工業股份有限公司 |
彰化縣田中鎮碧峰里中南路三段1巷125號 |
120.60008329533 |
23.850925910837 |
2016/09/05 |
代表人姓名 由 郭𥡝橙 變成 郭𥡝橙 |
|
|
84408235 |
泉城建設開發有限公司 |
新北市板橋區雙十路2段223號11樓 |
121.47315751541 |
25.029123546984 |
2016/09/06 |
公司所在地 由 新北市板橋區雙十路2段223號11號 變成 新北市板橋區雙十路2段223號11樓 |
|
|
84409261 |
奧利亞企業有限公司 |
臺中市北屯區舊社里旱溪西路三段258巷26號1樓 |
120.70769127421 |
24.174329616217 |
2016/09/03 |
2016/8/17 |
公司所在地 由 臺中市龍井區龍泉里南社路二段100號1樓 變成 臺中市北屯區舊社里旱溪西路三段258巷26號1樓 |
|
84411484 |
高上紙業有限公司 |
苗栗縣頭份市東民路162號1樓 |
120.90287475613 |
24.687449145821 |
2016/09/06 |
2016/8/9 |
代表人姓名 由 蔡麗花 變成 李元煙;公司所在地 由 新北市中和區中山路三段一三六巷一○弄八號 變成 苗栗縣頭份市東民路162號1樓;營業項目減少 1﹒紙板紙器(紙箱、紙袋、紙管、精裝封面、文書夾)之製造加工買賣業務(印刷;營業項目減少 業除外)。;營業項目減少 2﹒前項有關產品之進出口。;營業項目減少 3﹒前各項有關國內外廠商產品之代理報價投標及經銷業務;營業項目增加 紙製造業;營業項目增加 紙容器製造業;營業項目增加 加工紙製造業;營業項目增加 其他紙製品製造業;營業項目增加 印刷品裝訂及加工業;營業項目增加 文教、樂器、育樂用品批發業;營業項目增加 國際貿易業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務;董監事 蔡麗花 被解職;董監事成員新增 董事 李元煙 |
|
84412532 |
豪金工程有限公司 |
臺中市太平區光興路765巷20號 |
120.7295924249 |
24.110713363814 |
2016/09/03 |
2016/8/24 |
公司所在地 由 臺中市東區十甲里旱溪東路一段480號1樓 變成 臺中市太平區光興路765巷20號 |
|
84414911 |
澳英企業管理顧問有限公司 |
新竹市北大路92巷40弄5號4樓 |
120.9693787808 |
24.813305506598 |
2016/09/06 |
2016/8/4 |
公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 孔家騏 變成;公司所在地 由 新竹市北大路九二巷四○弄五號四樓 變成 新竹市北大路92巷40弄5號4樓;董監事 孔家騏 被解職;停業日期(起) 由 變成;停業日期(迄) 由 2002/1/31 變成 null |
|
84415186 |
志全興企業有限公司 |
臺中市西屯區福星路118號1樓 |
120.64179523456 |
24.182092891796 |
2016/09/07 |
2016/8/30 |
公司所在地 由 臺中市福星路一一八號一樓 變成 臺中市西屯區福星路118號1樓 |
|
84415974 |
企堡貿易有限公司 |
新北市中和區中山路2段568巷36號 |
121.48262301953 |
25.006669544907 |
2016/09/06 |
2016/8/12 |
公司所在地 由 新北市中和區中原里中山路2段568巷36號 變成 新北市中和區中山路2段568巷36號 |
|
84416312 |
中帝企業有限公司 |
桃園市中壢區幸福里延平路96號10樓 |
121.23056617212 |
24.963605481767 |
2016/09/06 |
2016/8/22 |
公司所在地 由 桃園縣中壢市幸福里延平路96號10樓 變成 桃園市中壢區幸福里延平路96號10樓 |
|
84416447 |
億誠貿易有限公司 |
臺南市北區海安路三段781巷59號2樓 |
120.19851569413 |
23.013263439628 |
2016/09/07 |
2016/8/26 |
公司所在地 由 臺南市北區海安路三段七八一巷五九號二樓 變成 臺南市北區海安路三段781巷59號2樓 |
|
84417537 |
泰創工程股份有限公司 |
新北市中和區建康路158號10樓 |
121.49039193618 |
25.000114675092 |
2016/09/06 |
2016/8/31 |
實收資本額(元) 由 254070000 變成 262070000;董監事成員 楊奕強 的 出資額 由 1053255 變成 884255;董監事成員 旭宸實業有限公司 的 出資額 由 2234376 變成 3188494 |
|
84417826 |
太裕不銹鋼工程有限公司 |
嘉義市西區磚里金山路260號 |
120.42373000035 |
23.475480004665 |
2016/09/05 |
公司所在地 由 嘉義市西區磚里金山路260號 變成 嘉義市西區磚里金山路260號 |
|
|
84418183 |
泰立服裝材料有限公司 |
臺北市大同區延平北路2段60巷14號1樓 |
121.51119095341 |
25.055369407654 |
2016/09/06 |
2016/8/16 |
營業項目減少 01鈕釦、皮帶、拉鍊等服裝材料之買賣業務。;營業項目增加 鈕釦、皮帶、拉鍊等服裝材料之買賣業務。 |
|
84422476 |
新喜福實業有限公司 |
臺中市北屯區瀋陽路三段50之5號 |
120.6871101637 |
24.173078882189 |
2016/09/06 |
2016/8/3 |
公司所在地 由 臺中市北屯區瀋陽路三段五○之五號 變成 臺中市北屯區瀋陽路三段50之5號 |
|
84424116 |
凱群資訊股份有限公司 |
臺中市西屯區西墩里漢翔路518號3樓 |
120.63815592613 |
24.185722702944 |
2016/09/07 |
2016/8/31 |
資本總額(元) 由 5000000 變成 8500000;實收資本額(元) 由 5000000 變成 8500000;董監事成員 陳世銘 的 出資額 由 160 變成 272;董監事成員 陳世豐 的 出資額 由 140 變成 238;董監事成員 羅素霞 的 出資額 由 160 變成 272;董監事成員 陳宇軒 的 出資額 由 40 變成 68 |
|
84424565 |
金利豐企業有限公司 |
臺南市歸仁區西埔里西埔一街106號 |
120.28901838446 |
22.999734450803 |
2016/09/30 |
2016/9/12 |
公司所在地 由 臺南市永康區西勢里西勢路82巷14號 變成 臺南市歸仁區西埔里西埔一街106號 |
|
84427269 |
陸均有限公司 |
臺南市永康區甲頂里正新街21號1樓 |
120.22336739847 |
23.019456729613 |
2016/09/07 |
2016/8/29 |
公司所在地 由 臺南市永康區甲頂里正新街二一號一樓 變成 臺南市永康區甲頂里正新街21號1樓 |
|
84429148 |
聯立煌營造股份有限公司 |
臺中市西屯區寶慶街27號1樓 |
120.64778505043 |
24.170707140213 |
2016/09/06 |
2016/8/8 |
董監事成員 賴吟欣 的 出資額 由 31500 變成 735000;董監事 陳界博 被解職;董監事成員 張志仁 的 出資額 由 111000 變成 1665000;董監事成員 李存耀 的 出資額 由 541500 變成 7905000;董監事成員新增 董事 楊志豪 |
|
84431073 |
國陞工程有限公司 |
高雄市美濃區祿興里石橋3號 |
120.55270695505 |
22.879587439825 |
2016/09/06 |
2016/8/23 |
代表人姓名 由 鍾進勳 變成 鍾福乾;公司所在地 由 高雄市美濃區東門街79號1樓 變成 高雄市美濃區祿興里石橋3號;董監事 鍾進勳 被解職;董監事成員新增 董事 鍾福乾 |
|
84432381 |
福晟行有限公司 |
臺中市北屯區后庄七街179巷26號 |
120.66448026483 |
24.191356849775 |
2016/09/06 |
2016/8/16 |
公司所在地 由 臺中市北屯區中清路112巷86弄14號 變成 臺中市北屯區后庄七街179巷26號 |
|
84434326 |
銘祥工程有限公司 |
新北市中和區明義街1之3號4樓 |
121.50434424691 |
24.994838844737 |
2016/09/06 |
2016/8/19 |
資本總額(元) 由 8000000 變成 6000000;董監事成員 黃萬登 的 出資額 由 8000000 變成 6000000 |
|
84434775 |
藝祥設計有限公司 |
桃園市龜山區文化里文興路196號8樓 |
121.36642652163 |
25.055673312955 |
2016/09/06 |
2016/8/23 |
公司所在地 由 桃園縣龜山鄉文化村文興路196號8樓 變成 桃園市龜山區文化里文興路196號8樓 |
|
84439737 |
乙發紙業有限公司 |
臺中市西區向上路一段419號1樓 |
120.65473148801 |
24.146525542813 |
2016/09/06 |
2016/8/1 |
公司所在地 由 臺中市西區向上路一段四一九號一樓 變成 臺中市西區向上路一段419號1樓 |
|
84441488 |
瀛隆壓著有限公司 |
新北市板橋區干城路166號1樓 |
121.46052927534 |
24.991709014823 |
2016/09/06 |
2016/8/17 |
公司所在地 由 新北市板橋區干城路一六六號一樓 變成 新北市板橋區干城路166號1樓 |
|
84442091 |
渣打國際商業銀行股份有限公司埔心分公司 |
桃園市楊梅區永美路351、353號1、2、3樓 |
121.25786160399 |
24.968206446488 |
2016/09/26 |
2016/9/6 |
分公司經理姓名 由 邱秀如 變成 楊芝芬 |
|
84442769 |
大買家股份有限公司 |
臺中市西區大隆路20號14樓之8 |
120.65506890883 |
24.155392400835 |
2016/09/07 |
2016/8/26 |
資本總額(元) 由 1500000000 變成 2000000000 |
|
84442803 |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司北高雄分公司 |
高雄市左營區博愛四路160號1、2樓 |
120.3133780362 |
22.683859343681 |
2016/09/26 |
2016/9/19 |
分公司所在地 由 高雄市鼓山區明華路317號1樓 變成 高雄市左營區博愛四路160號1、2樓 |
|
84443275 |
國寶人壽保險股份有限公司 |
臺北市中正區忠孝東路2段123號9樓 |
121.53250314466 |
25.042764906994 |
2016/09/06 |
2016/8/23 |
代表人姓名 由 接管人財團法人保險安定基金 變成 清理人財團法人保險安定基金;董監事 接管人財團法人保險安定基金 被解職;董監事成員新增 清理人 清理人財團法人保險安定基金 |
|
84443471 |
三商美邦人壽保險股份有限公司 |
臺北市中山區建國北路2段145號7樓 |
121.53737425606 |
25.061258355827 |
2016/09/22 |
2016/9/13 |
資本總額(元) 由 17000000000 變成 25000000000;實收資本額(元) 由 16877022090 變成 17670873200;法人 三商投資控股股份有限公司 持有資本額從 711448951 變成 741382450 |
|
84443492 |
華亨交通企業有限公司 |
基隆市中正區義一路138號 |
121.74720368299 |
25.134958256422 |
2016/09/22 |
2016/9/9 |
代表人姓名 由 陳世斌 變成 許緒樑;董監事 陳世斌 被解職;董監事成員新增 董事 許緒樑 |
|
84444470 |
浯江通運股份有限公司 |
金門縣金沙鎮光前村新興街1號1樓 |
118.42817249949 |
24.477692359862 |
2016/09/07 |
2016/8/30 |
代表人姓名 由 李克務 王榮強 變成 李克務;董監事 王榮強 被解職;董監事成員新增 董事 陳秀泉 |
|
84444773 |
達將建設股份有限公司 |
臺北市大安區敦化南路2段71號6樓 |
121.54914579884 |
25.030623215891 |
2016/09/06 |
2016/8/15 |
法人董監事 大維投資股份有限公司 監察人 葉惠珍 解職;董監事成員新增 監察人 葉惠珍 |
|
84445175 |
大富通運有限公司 |
金門縣金城鎮民族路228號1樓 |
118.31590934389 |
24.430323610591 |
2016/09/06 |
2016/8/8 |
公司所在地 由 金門縣金城鎮民族路228號1樓 變成 金門縣金城鎮民族路228號1樓 |
|
84445180 |
振添汽車修理廠有限公司 |
金門縣金沙鎮沙美路133號 |
|
|
2016/09/06 |
2016/8/19 |
公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 楊振添 變成;公司所在地 由 金門縣金沙鎮沙美路133號 變成 金門縣金沙鎮沙美路133號;董監事 楊振添 被解職;董監事 蔡 管 被解職 |
|
84445421 |
榮嘉投資股份有限公司 |
新竹市柴橋里瑞麟路1號 |
120.9652856517 |
24.768619101524 |
2016/09/30 |
2016/9/20 |
實收資本額(元) 由 1004700000 變成 999000000 |
|
84445772 |
國泰世紀產物保險股份有限公司 |
臺北市大安區仁愛路4段296號1樓 |
121.55356929629 |
25.037405456824 |
2016/09/05 |
法人董監事 國泰金融控股股份有限公司 余志一 職稱由 獨立董事 變成 董事 |
|
|
84445891 |
上林交通股份有限公司 |
高雄市前鎮區崗山北街341巷5號2樓 |
120.33407366167 |
22.609625416027 |
2016/09/06 |
2016/8/4 |
公司所在地 由 高雄市林園區龔厝里後厝路15巷6弄8號1樓 變成 高雄市前鎮區崗山北街341巷5號2樓 |
|
84446786 |
元崧投資股份有限公司 |
臺北市中正區博愛路80號8樓 |
121.51137482481 |
25.044545358998 |
2016/09/14 |
2016/9/2 |
資本總額(元) 由 50000000 變成 28000000;實收資本額(元) 由 50000000 變成 28000000;董監事成員 黃美珠 的 出資額 由 40000 變成 22400;董監事成員 鐘修三 的 出資額 由 40000 變成 22400;董監事成員 林睿閎 的 出資額 由 20000 變成 11200 |
|
84446857 |
中國信託商業銀行股份有限公司南桃園分公司 |
桃園市桃園區復興路389號1、2樓,393號1樓 |
121.30240631623 |
24.990704834604 |
2016/09/01 |
2016/8/2 |
分公司經理姓名 由 陳秀惠 變成 黃至善 |
|
84447173 |
銓德通運股份有限公司 |
臺中市梧棲區頂寮里港埠路二段449號 |
120.54037541099 |
24.260249607916 |
2016/09/07 |
2016/8/30 |
董監事成員 邢芝楹 的 出資額 由 9200 變成 1120000;董監事成員 邱杰濬 的 出資額 由 1500 變成 450000;董監事成員 邱若嫈 的 出資額 由 1500 變成 450000;董監事成員 邱舒涵 的 出資額 由 1500 變成 450000 |
|
84447434 |
台北富邦商業銀行股份有限公司斗六簡易型分公司 |
雲林縣斗六市中山路82號1樓 |
|
|
2016/09/06 |
2016/9/5 |
分公司所在地 由 臺北市中山區吉林路146、146之1、148號1樓及150號2樓之1 變成 雲林縣斗六市中山路82號1樓;分公司名稱 由 吉林簡易型分公司 變成 斗六簡易型分公司;分公司經理姓名 由 莊子誼 變成 陳怡蘭 |
|
84447785 |
凱基商業銀行股份有限公司北高雄分公司 |
高雄市三民區民族一路878號、878號3樓及地下1層 |
120.31745106871 |
22.668320019335 |
2016/09/08 |
2016/8/24 |
分公司經理姓名 由 邱靖芬 變成 李依珊 |
|
84448481 |
義大開發股份有限公司 |
高雄市大樹區學城路1段5號3樓 |
120.4075324244 |
22.729966791846 |
2016/09/05 |
2016/8/17 |
資本總額(元) 由 6570000000 變成 7170000000;實收資本額(元) 由 6570000000 變成 7170000000;法人 燁聯鋼鐵股份有限公司 持有資本額從 188123354 變成 205303568;法人 燁輝企業股份有限公司 持有資本額從 186865605 變成 203930956 |
|
84449046 |
統一藥品股份有限公司 |
臺北市松山區東興路8號7樓 |
121.56497078752 |
25.050121070611 |
2016/09/06 |
2016/8/1 |
法人董監事 統一超商股份有限公司 董事 游士賢 解職;法人董監事 統一超商股份有限公司 新增 董事 黃瑞典 |
|
84450367 |
群祥物流股份有限公司 |
屏東縣里港鄉三廍村江南巷13-26號 |
120.50665638943 |
22.805772374092 |
2016/09/03 |
2016/8/17 |
公司所在地 由 臺南市北區大港里大興街174巷67號1樓 變成 屏東縣里港鄉三廍村江南巷13-26號 |
|
84450958 |
新島嶼股份有限公司 |
新北市三重區中正北路20巷21號1樓 |
121.48795836573 |
25.062692974148 |
2016/09/06 |
2016/8/19 |
董監事 呂百倉 被解職;董監事成員新增 董事 蔣春蓮 |
|
84451648 |
千乘營造有限公司 |
金門縣金城鎮西門里珠浦北路48號1樓 |
118.31636605813 |
24.4344232533 |
2016/09/06 |
2016/8/11 |
公司所在地 由 金門縣金城鎮西門里珠浦北路48號1樓 變成 金門縣金城鎮西門里珠浦北路48號1樓 |
|
84453385 |
華義國際數位娛樂股份有限公司 |
臺北市內湖區堤頂大道2段407巷22號4樓 |
121.56361984568 |
25.081015757304 |
2016/09/05 |
2016/8/30 |
實收資本額(元) 由 609757140 變成 628703510;法人 竣通投資股份有限公司 持有資本額從 變成 493572;法人董監事 竣通投資股份有限公司 董事 缺額 解職;法人董監事 竣通投資股份有限公司 新增 董事長 徐培菁;董監事 徐培菁 被解職;董監事成員新增 董事 缺額 |
|
84455638 |
惠祥有限公司 |
臺北市大安區信義路3段106號10樓之6 |
121.53830450226 |
25.033280507067 |
2016/09/06 |
2016/8/19 |
營業項目減少 01食品及罐裝飲料經銷買賣代理業務;營業項目減少 02餐廳業務之經營及飲料買賣;營業項目增加 食品及罐裝飲料經銷買賣代理業務;營業項目增加 餐廳業務之經營及飲料買賣 |
|
84459557 |
富聚財務管理顧問股份有限公司 |
臺北市中山區南京東路2段124號10樓 |
121.53332493904 |
25.051840119691 |
2016/09/07 |
2016/8/30 |
營業項目減少 財務管理之診斷諮詢分析顧問業務︹會計師業務除外、證券投資顧問業除外︺;營業項目增加 化學原料批發業;營業項目增加 化學原料零售業;營業項目增加 倉儲業;營業項目增加 不動產租賃業;營業項目增加 管理顧問業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
84459711 |
利聯冷凍設備有限公司 |
臺北市萬華區環河南路1段181號6樓之2 |
121.49881084923 |
25.040670144416 |
2016/09/07 |
2016/8/30 |
公司所在地 由 臺北市萬華區武昌街2段101號1樓 變成 臺北市萬華區環河南路1段181號6樓之2 |
|
84461548 |
品峰企業有限公司 |
臺北市士林區通河西街2段120號1樓 |
121.50694114149 |
25.092908637082 |
2016/09/14 |
2016/9/5 |
代表人姓名 由 蔡碧香 變成 王秋娥;董監事 蔡碧香 被解職;董監事成員新增 董事 王秋娥 |
|
84462933 |
上方旅行社股份有限公司 |
臺北市中山區長安東路2段80號5樓 |
121.53410686231 |
25.048334654264 |
2016/09/06 |
2016/8/22 |
董監事 陳昭明 被解職;董監事成員新增 董事 黃鈺榮 |
|
84463089 |
鈜強實業有限公司 |
臺北市中山區吉林路490號1樓 |
121.5303265962 |
25.068131742744 |
2016/09/06 |
2016/8/8 |
營業項目減少 01各種不銹鋼材料之買賣及進出口業務;營業項目減少 02一般進出口貿易業務(許可業務除外);營業項目減少 03木材砂石土石礦石材料買賣業務;營業項目減少 04室內裝潢設計油漆工程承包業務(限赴現場作業)(建築師業務除外);營業項目減少 (營造業除外);營業項目減少 05庭園綠化工程承包業務及植生草買賣(赴現場作業)(營造業除外);營業項目減少 06建築五金及建築防火材料門窗之買賣業務;營業項目減少 07前各項產品之進口貿易業務;營業項目減少 08代理國內外廠商前各項產品之投標報價業務;營業項目增加 各種不銹鋼材料之買賣及進出口業務;營業項目增加 一般進出口貿易業務(許可業務除外);營業項目增加 木材砂石土石礦石材料買賣業務;營業項目增加 室內裝潢設計油漆工程承包業務(限赴現場作業)(建築師業務除外);營業項目增加 (營造業除外);營業項目增加 庭園綠化工程承包業務及植生草買賣(赴現場作業)(營造業除外);營業項目增加 建築五金及建築防火材料門窗之買賣業務;營業項目增加 前各項產品之進口貿易業務;營業項目增加 代理國內外廠商前各項產品之投標報價業務;停業日期(起) 由 null 變成 2016/6/22;停業日期(迄) 由 null 變成 2017/6/21;停業核准(備)機關 由 變成 財政部臺北國稅局中南稽徵所 |
|
84463145 |
展盛企業股份有限公司 |
臺北市信義區光復南路417號7樓之4 |
121.55772202804 |
25.036770946797 |
2016/09/06 |
停業日期(起) 由 null 變成 2016/8/16;停業日期(迄) 由 null 變成 2017/8/15;停業核准(備)機關 由 變成 財政部臺北國稅局信義分局 |
|
|
84465447 |
建福電器有限公司 |
新北市板橋區長江路3段28號 |
121.47254505637 |
25.033603356559 |
2016/09/06 |
停業日期(起) 由 2015/12/31 變成 null;停業日期(迄) 由 2016/12/30 變成 null;停業核准(備)機關 由 財政部臺北國稅局士林稽徵所 變成 |
|
|
84467206 |
瑞荷國際化妝品有限公司 |
臺北市中山區新生北路1段41號2樓 |
121.53051004536 |
25.047660714032 |
2016/09/07 |
2016/8/30 |
代表人姓名 由 張鴻倫 變成 張淑緹;董監事 張鴻倫 被解職;董監事成員新增 董事 張淑緹 |
|
84470862 |
聯鑫工程顧問股份有限公司 |
臺北市中正區南京東路3段19號3樓之1 |
121.53760428934 |
25.052181770813 |
2016/09/07 |
2016/8/8 |
公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 富文桀 變成;董監事 富文桀 被解職;董監事 陸毓輝 被解職;董監事 王章璋 被解職 |
|
84471476 |
鴻麒建設股份有限公司 |
臺北市中山區中山北路1段27號10樓 |
121.52131527112 |
25.048740225091 |
2016/09/06 |
2016/8/4 |
董監事 張麗娜 被解職;董監事成員新增 董事 李金賢 |
|
84472382 |
展欣起重工程有限公司 |
臺北市士林區承德路4段33巷10號2樓 |
121.5231481292 |
25.080550375699 |
2016/09/06 |
2016/8/4 |
營業項目減少 起重工程承包業務︹營造業除外︺;營業項目減少 代客包裝業務;營業項目增加 起重工程業;營業項目增加 倉儲業;營業項目增加 理貨包裝業;營業項目增加 人力派遣業;營業項目增加 建築物清潔服務業;營業項目增加 廢棄物清除業;營業項目增加 廢棄物處理業;營業項目增加 資源回收業;營業項目增加 廢棄物清理業;營業項目增加 其他環境衛生及污染防治服務業;營業項目增加 未分類其他服務業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
84472708 |
觀大有限公司 |
桃園市中壢區中央里元化路125巷34之1號1樓 |
121.22886978959 |
24.959245132505 |
2016/09/30 |
2016/9/20 |
營業項目增加 槍砲彈藥刀械輸出入業 |
|
84473208 |
台灣歐鍀空調股份有限公司 |
新北市汐止區新台五路1段77號9樓之1 |
121.64507460129 |
25.061393854439 |
2016/09/06 |
2016/8/8 |
營業項目增加 自來水管承裝商;董監事 林瑞柏 被解職;董監事成員新增 董事 林瑞栢 |
|
84475965 |
佳瑋科技股份有限公司 |
新北市汐止區大同路2段175號6樓之1 |
121.65153487445 |
25.064307048293 |
2016/09/07 |
2016/9/2 |
資本總額(元) 由 29000000 變成 50000000;實收資本額(元) 由 29000000 變成 50000000;董監事成員 張育銘 的 出資額 由 1450000 變成 2500000;董監事成員 張吳桂蘭 的 出資額 由 145000 變成 250000;董監事成員 張素華 的 出資額 由 145000 變成 250000;董監事成員 張哲瑋 的 出資額 由 145000 變成 250000;董監事成員 鍾景賢 的 職稱 由 董事 變成 監察人;董監事成員 鍾景賢 的 出資額 由 145000 變成 250000 |
|
84476394 |
長榮空廚股份有限公司 |
桃園市蘆竹區長興路4段63號 |
121.27133712523 |
25.067418456159 |
2016/09/05 |
2016/8/25 |
資本總額(元) 由 1000000000 變成 1500000000;實收資本額(元) 由 1000000000 變成 1100000000;法人 長榮航空股份有限公司 持有資本額從 49800000 變成 54780000;法人 馬來西亞商馬來西亞國際航空有限公司 持有資本額從 10000000 變成 11000000;法人 長榮國際股份有限公司 持有資本額從 25000000 變成 27500000;董監事成員 新加坡商新翔集團有限公司 的 出資額 由 15000000 變成 16500000 |
|
84478111 |
京華堂實業股份有限公司 |
臺北市內湖區瑞光路258巷52號 |
121.57479686328 |
25.074555275645 |
2016/09/06 |
2016/8/9 |
董監事成員 陳同貴 的 出資額 由 266199 變成 266119;董監事成員 英屬維京群島商 YASUDA ASIA LIMITED 的 出資額 由 1892908 變成 1890000 |
|
84479701 |
永連達企業股份有限公司 |
臺北市中山區北安路608巷4弄2號地下1層 |
121.54946315544 |
25.081619193214 |
2016/09/06 |
2016/8/2 |
公司名稱 由 永連達企業有限公司 變成 永連達企業股份有限公司;資本總額(元) 由 16000000 變成 29000000;實收資本額(元) 由 變成 29000000;營業項目減少 一般進出口貿易業務︹許可業務除外︺;營業項目減少 各種纖維布疋絲紗成衣及其副料之經銷買賣業務;營業項目減少 百貨之經銷買賣業務;營業項目減少 各種食品罐頭調理食品冷凍食品速食品飲料果汁咖啡豆咖啡粉冰品紅茶菸酒之;營業項目減少 經銷買賣業務;營業項目減少 包裝材料容器之經銷買賣業務;營業項目減少 代理前項國內外廠商產品之投標報價業務;營業項目增加 菸酒批發業;營業項目增加 飲料批發業;營業項目增加 食品什貨批發業;營業項目增加 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業;營業項目增加 文教、樂器、育樂用品批發業;營業項目增加 食品什貨、飲料零售業;營業項目增加 菸酒零售業;營業項目增加 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業;營業項目增加 文教、樂器、育樂用品零售業;營業項目增加 無店面零售業;營業項目增加 國際貿易業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務;新增新法人董監事 宇維投資股份有限公司 資本額 1300000;董監事成員 劉立國 的 職稱 由 董事 變成 董事長;董監事成員 劉立國 的 出資額 由 11000000 變成 1100000;董監事成員新增 監察人 黃翠容 |
|
84480778 |
碧國企業有限公司 |
臺北市中山區民生東路2段172號9樓 |
121.5352906408 |
25.057706994608 |
2016/09/06 |
2016/8/3 |
董監事成員 凃月霞 的 出資額 由 28350000 變成 4850000 |
|
84483634 |
喜午資訊有限公司 |
臺北市中山區長春路40號6樓之7 |
121.52499929184 |
25.054841568805 |
2016/09/06 |
2016/7/25 |
公司名稱 由 家聲國際有限公司 變成 喜午資訊有限公司;營業項目減少 電腦軟硬體之設計與服務;營業項目減少 電腦買賣業務;營業項目減少 廣告設計、廣告企劃業務︹許可業務除外︺;營業項目減少 前各項有關產品之進出口貿易業務;營業項目增加 國際貿易業;營業項目增加 電子資訊供應服務業;營業項目增加 資料處理服務業;營業項目增加 資訊軟體服務業;營業項目增加 一般廣告服務業;營業項目增加 翻譯業;營業項目增加 理貨包裝業;營業項目增加 公證業;營業項目增加 排版業;營業項目增加 人力派遣業;營業項目增加 網路認證服務業;營業項目增加 影印業;營業項目增加 打字業;營業項目增加 藝文服務業;營業項目增加 會議及展覽服務業;營業項目增加 軟體出版業;營業項目增加 其他出版業;營業項目增加 圖書出版業;營業項目增加 雜誌(期刊)出版業;營業項目增加 無店面零售業;營業項目增加 其他綜合零售業;營業項目增加 百貨公司業;營業項目增加 超級市場業;營業項目增加 便利商店業;營業項目增加 資訊軟體零售業;營業項目增加 首飾及貴金屬零售業;營業項目增加 礦石零售業;營業項目增加 電器零售業;營業項目增加 電腦及事務性機器設備零售業;營業項目增加 電信器材零售業;營業項目增加 機械器具零售業;營業項目增加 文教、樂器、育樂用品零售業;營業項目增加 化粧品零售業;營業項目增加 日常用品零售業;營業項目增加 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業;營業項目增加 五金零售業;營業項目增加 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業;營業項目增加 食品什貨、飲料零售業;營業項目增加 電腦設備安裝業;營業項目增加 一般旅館業;營業項目增加 倉儲業;營業項目增加 其他零售業;營業項目增加 飲料店業;營業項目增加 智慧財產權業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
84484161 |
伊第錦服裝有限公司 |
臺北市士林區文林路515號1樓 |
121.52401823764 |
25.096898849401 |
2016/09/06 |
2016/8/17 |
營業項目減少 01各種服飾︹女裝、男裝、毛衣、襯衫、運動裝等︺之買賣業務;營業項目減少 02各種服飾之配件︹皮包、皮鞋、帽子、項鍊、胸針、化粧品、百貨等︺;營業項目減少 之買賣業務;營業項目減少 03前各項有關產品之進出口貿易業務;營業項目增加 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業;營業項目增加 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業;營業項目增加 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業;營業項目增加 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業;營業項目增加 國際貿易業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務;董監事成員 蘇綾珮 的 職稱 由 董事長 變成 董事;董監事成員 蘇綾珮 的 出資額 由 1500000 變成 3000000;董監事 陳劉秋琴 被解職;董監事 陳弘強 被解職 |
|
84485485 |
倫記事業有限公司 |
臺北市信義區基隆路2段79巷30弄1號6樓 |
121.5596168395 |
25.029069176856 |
2016/09/12 |
2016/9/5 |
資本總額(元) 由 5000000 變成 2000000;董監事成員 黃淑妍 的 出資額 由 3000000 變成 1200000 |
|
84486576 |
美華影音科技股份有限公司 |
臺北市中山區南京東路2段101號11樓 |
121.53263701289 |
25.052241375923 |
2016/09/06 |
2016/8/8 |
增加新法人董監事 台灣數位通路股份有限公司;增加新法人董監事 先見投資股份有限公司;新增新法人董監事 松喜企業有限公司 資本額 1666690;新增新法人董監事 五母科技有限公司 資本額 1405924;董監事 陳淑卿 被解職 |
|
84488949 |
譽太環保工程實業有限公司 |
臺北市中山區長安東路2段181號6樓之1 |
121.54256905091 |
25.048384554403 |
2016/09/07 |
2016/8/30 |
營業項目減少 01焚化爐及空氣污染防治除臭設備設計按裝承攬業務;營業項目減少 02工業用水軟化純水設備及廢水處理工程之設計承攬業務;營業項目減少 03噪音及震動防治設備之設計與施工;營業項目減少 04化工機械管線之設計按裝承攬業務;營業項目減少 05造園景觀工程規劃之設計及施工︹營造業除外︺及環境植生綠化承包;營業項目減少 06消防器材設計及工程按裝承包及消防安全設備買賣業務;營業項目減少 07自來水雨水及衛生下水道工程規劃設計監造顧問業務︹建築師業務除外;營業項目減少 ︺;營業項目減少 08地質調查鑽探及基礎工程分析技術顧問業務;營業項目減少 09前各項設備之代理及買賣;營業項目減少 10一般進出口貿易業務︹許可業務除外︺;營業項目減少 11FRP化糞池之買賣業務;營業項目減少 12國內外廠商前各項產品投標報價代理;營業項目減少 13建築材料買賣業務︹營造業除外︺;營業項目增加 焚化爐及空氣污染防治除臭設備設計按裝承攬業務;營業項目增加 工業用水軟化純水設備及廢水處理工程之設計承攬業務;營業項目增加 噪音及震動防治設備之設計與施工;營業項目增加 化工機械管線之設計按裝承攬業務;營業項目增加 造園景觀工程規劃之設計及施工︹營造業除外︺及環境植生綠化承包;營業項目增加 消防器材設計及工程按裝承包及消防安全設備買賣業務;營業項目增加 自來水雨水及衛生下水道工程規劃設計監造顧問業務︹建築師業務除外︺;營業項目增加 地質調查鑽探及基礎工程分析技術顧問業務;營業項目增加 前各項設備之代理及買賣;營業項目增加 一般進出口貿易業務︹許可業務除外︺;營業項目增加 FRP化糞池之買賣業務;營業項目增加 國內外廠商前各項產品投標報價代理;營業項目增加 建築材料買賣業務︹營造業除外︺;董監事成員 施至弘 的 職稱 由 董事長 變成 董事;董監事成員 施至弘 的 出資額 由 100000 變成 5000000;董監事 阮碧楊 被解職;董監事 施木榮 被解職 |
|
84492351 |
台灣奧斯特股份有限公司 |
臺北市南港區重陽路451號9樓 |
121.61017897441 |
25.059473577635 |
2016/09/05 |
2016/8/30 |
法人 興南投資股份有限公司 持有資本額從 2134514 變成;法人董監事 興南投資股份有限公司 董事 梁伯榮 解職;法人董監事 興南投資股份有限公司 新增 董事 缺額;董監事 劉■旭 被解職;董監事成員新增 獨立董事 劉啟旭 |
|
84493957 |
大鵬傳播事業股份有限公司 |
臺北市中正區羅斯福路2段100號24樓 |
121.52233622129 |
25.026840720215 |
2016/09/06 |
2016/8/3 |
法人董監事 豐華管理顧問股份有限公司 監察人 張修維 解職;董監事成員新增 監察人 張修維 |
|
84496315 |
大生倉儲股份有限公司 |
臺北市中山區松江路534號6樓 |
121.53306501788 |
25.067122503691 |
2016/09/30 |
2016/9/10 |
公司所在地 由 臺北市中山區松江路67號3樓 變成 臺北市中山區松江路534號6樓;營業項目減少 船舶機械及貨櫃拷■之油漆工程承攬;營業項目增加 船舶機械及貨櫃拷銹之油漆工程承攬 |
|
84498812 |
昊成實業有限公司 |
新北市三重區中華路2巷27號3樓 |
121.48236381177 |
25.060454002188 |
2016/09/06 |
2016/8/1 |
董監事成員 吳本田 的 出資額 由 6350000 變成 5000000 |
|
84498860 |
文曄科技股份有限公司 |
新北市中和區平河里中正路738號14樓 |
121.48556450526 |
24.998111070444 |
2016/09/06 |
2016/8/23 |
實收資本額(元) 由 4476377040 變成 4700195900;董監事成員 鄭文宗 的 出資額 由 24930583 變成 26177112;董監事成員 許文紅 的 出資額 由 8433613 變成 8356543;董監事成員 高新明 的 出資額 由 3812043 變成 4002645;董監事成員 唐業投資股份有限公司 的 出資額 由 3201598 變成 3361677 |
|
84503218 |
宏碩科技有限公司 |
新北市中和區永和路458巷1弄7號 |
121.48367809286 |
25.012363168282 |
2016/09/06 |
2016/9/1 |
代表人姓名 由 陳宏堯 變成 林秀玲;董監事 陳宏堯 被解職;董監事成員新增 董事 林秀玲 |
|
84506019 |
詠利興企業有限公司 |
臺中市梧棲區草湳里永興路二段336巷66弄1號 |
120.52567349731 |
24.228602950305 |
2016/09/06 |
2016/8/15 |
公司所在地 由 臺中市梧棲區草湳里永興路2段336巷66弄1號 變成 臺中市梧棲區草湳里永興路二段336巷66弄1號;營業項目減少 1﹒各種塑膠絲、帶之製造加工及買賣。;營業項目減少 2﹒各種再生塑膠粒之加工及買賣。;營業項目減少 3﹒各種塑膠射出成型製品(玩具、電器塑膠零件、機器及五金塑膠零件、音響塑膠;營業項目減少 零件、電腦塑膠零件)之製造加工及買賣(玩具槍除外)(賭博性色情性電動玩;營業項目減少 具除外);營業項目減少 4﹒前各項有關原材料之買賣。;營業項目減少 5﹒前各項有關產品之進出口貿易業務。;營業項目增加 塑膠皮、布、板、管材製造業;營業項目增加 塑膠膜、袋製造業;營業項目增加 塑膠日用品製造業;營業項目增加 工業用塑膠製品製造業;營業項目增加 塑膠皮製品製造業;營業項目增加 強化塑膠製品製造業;營業項目增加 其他塑膠製品製造業;營業項目增加 未分類其他工業製品製造業;營業項目增加 塑膠膜、袋批發業;營業項目增加 回收物料批發業;營業項目增加 其他批發業;營業項目增加 國際貿易業;營業項目增加 廢棄物清除業;營業項目增加 廢棄物處理業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
84507241 |
臣邦建設股份有限公司 |
新北市林口區文林街75巷58號 |
121.38051994598 |
25.091089961199 |
2016/09/06 |
2016/8/10 |
董監事成員 周蔡招治 的 出資額 由 1335000 變成 450000;董監事 周森光 被解職;董監事成員 蔡玉洞 的 出資額 由 450000 變成 225000;董監事成員 周芳青 的 出資額 由 112500 變成 337500;董監事成員新增 董事 蔡玉旗 |
|
84508163 |
翔舜機電技術顧問有限公司 |
桃園市桃園區中寧里同德二街120巷36號 |
121.30027672504 |
25.011333579077 |
2016/09/06 |
2016/8/19 |
公司所在地 由 桃園縣桃園市中寧里同德二街120巷36號 變成 桃園市桃園區中寧里同德二街120巷36號 |
|
84509120 |
上捷工程顧問有限公司 |
桃園市桃園區建國里林森路71巷6弄19號1樓 |
121.32093664735 |
24.989103042809 |
2016/09/06 |
2016/8/10 |
董監事成員 王朝輝 的 出資額 由 300000 變成 900000 |
|
84513356 |
強銘實業有限公司 |
臺南市中西區武聖路69巷37號 |
120.19141847803 |
23.004638463001 |
2016/09/12 |
2016/8/31 |
資本總額(元) 由 1000000 變成 2000000;董監事成員 羅錫卿 的 出資額 由 400000 變成 1700000 |
|
84514658 |
聚通工業股份有限公司 |
臺中市龍井區忠和里台西南路228巷40弄6號 |
120.51858216207 |
24.223114845857 |
2016/09/06 |
2016/8/22 |
代表人姓名 由 林永斌 變成 施秀杏;董監事成員 林永斌 的 職稱 由 董事長 變成 董事;董監事成員 施秀杏 的 職稱 由 董事 變成 董事長 |
|
84514735 |
盛利旅行社股份有限公司 |
花蓮縣吉安鄉北昌村建國路350巷2號1、2樓 |
121.59777441598 |
23.984869454236 |
2016/09/06 |
2016/8/2 |
營業項目減少 1﹒接受委託代售國內外海、陸、空運輸事業之客票或代旅客購買國內、外客票、託運行李。;營業項目減少 2﹒接受旅客委託代辦出入國境及簽證手續。;營業項目減少 3﹒接受國內外觀光旅客並安排旅遊、食宿及導遊。;營業項目減少 4﹒自行組團安排旅客出國觀光旅遊、食宿及提供有關服務。;營業項目減少 5﹒代理綜合旅行業招攬旅客國內外觀光旅遊、食宿及提供有關服務之業務。;營業項目減少 6﹒其他經中央主管機關核定與國內外旅遊有關之事項。;營業項目增加 旅行業 |
|
84519128 |
勝猷企業有限公司 |
花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠一街16號 |
121.5873817596 |
23.975078301116 |
2016/09/03 |
2016/8/2 |
代表人姓名 由 劉勝猷 變成 李金枝;公司所在地 由 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠一街一六號 變成 花蓮縣吉安鄉勝安村慈惠一街16號;董監事 劉勝猷 被解職;董監事成員 李金枝 的 出資額 由 1900000 變成 2800000 |
|
84519491 |
富勤工程有限公司 |
新北市中和區民安里民利街34之1號 |
121.47972373148 |
24.999046876069 |
2016/09/07 |
2016/8/29 |
公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 王英城 變成;董監事 王英城 被解職;停業日期(起) 由 2013/1/16 變成 2016/1/16;停業日期(迄) 由 2014/1/15 變成 2017/1/15;停業核准(備)機關 由 變成 財政部北區國稅局 |
|
84519921 |
志順工程有限公司 |
新北市板橋區南雅東路108號2樓 |
121.45348747945 |
25.00814811679 |
2016/09/06 |
2016/8/5 |
公司所在地 由 新北市板橋區湳興里8鄰南雅東路108號2樓 變成 新北市板橋區南雅東路108號2樓 |
|
84520096 |
國仕有限公司 |
臺中市沙鹿區西勢里中清路310號 |
|
|
2016/09/06 |
2016/8/11 |
停業日期(起) 由 2013/1/1 變成 2016/7/1;停業日期(迄) 由 2013/12/31 變成 2017/6/30;停業核准(備)機關 由 變成 財政部中區國稅局沙鹿稽徵所 |